Pouvez-vous résoudre ces problèmes mathématiques de tête?

Becky

Image: shutterstock

A propos de ce quiz

Le calcul mental, pour quoi faire? Il est souvent utile dans la vie quotidienne de faire du calcul mental avec rapidité et efficacité ! On n’a pas toujours sa calculatrice sous la main, le calcul mental c’était un cauchemar. Inutile de vous dire que c’est aussi facile que d’apprendre la langue des signes avec des moufles ! Avec notre quiz, voyez si vous n’avez pas perdu les réflexes!

Voici donc quelques techniques pour vous faciliter tous les calculs. Lorsque vous avez un nombre à diviser, il existe plusieurs méthodes, pour tous les nombres, regardez par quoi ils se terminent. Faites la somme des chiffres pour savoir s’il est divisible par 3 ou 9. Autre astuce: si la somme des chiffres est divisible par 3 et que le chiffre des unités est pair alors le nombre est divisible par 6. Pour l’adition, il est souvent intéressant de décomposer les nombres pour les simplifier! Pour la soustraction, simplifier le nombre pour le rendre accessible. Toutes ces techniques simples demandent bien évidemment de l’expérience, mais en manipulant un peu tous les jours vous allez progresser.

Le calcul mental est un bon exercice pour entretenir le cerveau. Prêt à relever le défi?

Voyons quel est votre degré de concentration.

2+2=?

2+2=4. Nous pensions commencer avec grâce avant de corser la chose!

5x10=?

5x10=50. Multiplier par 10 est simple comme bonjour. Ajouter un zéro. Et voilà!

Que représente 15% de 30?

15% de 30 est égal à 4,5. Pensez que 15%, c’est aussi prendre 10% (3) et la moitié de ça (1,5).

21x11=?

21x11=231. Pour multiplier par 11 de tête, multipliez par 10 (donc, ajouter un zéro). Ensuite, vous devez ajouter le nombre une fois de plus, donc 21, plus un zéro est égal à 210. Puis ajouter 21. La réponse est 231.

5x5=?

5x5=25. C’est une question basique!

360x5=?

360x5=1800. Pour multiplier par 5, réduire de moitié et ajouter un zéro.

648+250=?

648+250=898. Simplifiez-vous la vie, changez 648 en 650 puis soustraire 2 au résultat.

Qu’est-ce que 10% de 235?

10% de 235 est égal à 23,5. Pour obtenir 10% d’un nombre, bouger la décimale d’un cran vers la gauche.

200x100=?

200x100=20000. Pour multiplier par un multiple de 10, il suffit d’ajouter autant de zéros que vous voyez. Donc, 2x1=2, puis ajouter quatre zéros.

1000-689=?

1000-689=311. Pour soustraire par 1000, arrondir à la centaine la plus proche, puis soustraire et ajouter à ce nombre, donc 100-689 pensez plutôt 1000-700, puis ajouter 11.

563x10=?

563x10=5630. Pour multiplier par 10, ajouter un zéro.

250x20=?

250x20=5000. Pour multiplier par 20, doubler le nombre puis ajouter un 0.

1250 ÷ 10=?

1250 ÷ 10= 125. Pour diviser par 10, enlever un zéro.

3x4=?

3x4=12. Voici une question facile pour ne pas vous fatiguer avant la fin.

22x11=?

22x11=242. Pour multiplier par 11, multipliez par 10, puis ajouter le nombre une fois de plus.

9x9=?

9x9=81. Sur la table de multiplication, donc à savoir par cœur.

450x5=?

450x5=2250. Pour multiplier par 5, diviser le nombre de moitié puis ajouter un 0.

4200+500=?

4200+500=4700. Ajouter les centaines. Ainsi, 42 + 5 = 47 centaines, ou 4700.

200+300+40=?

200+300+40=540. Ajouter les centaines puis 40.

69+18=?

69+18=87. Pensez plutôt à 70+18=88, puis soustraire 1 pour obtenir 87.

10x10=?

10x10=100. C’est la récréation. Faites une pause.

56x100=?

56x100=5600. Divisier par 100 revient à bouger la virgule vers la gauche autant de fois que vous voyez de zéros.

369 ÷ 10=?

369 ÷ 10=36,9. Divisier par 10 revient à bouger la virgule vers la gauche autant de fois que vous voyez de zéros.

240x2=?

240x2=480. Multipliez chaque chiffre par deux.

70+20+80=?

70+20+80=170. Puisque vous savez que 20+80=100, il ne vous reste qu’à ajouter 70.

25+38+75=?

25+38+75=138. Voyez plutôt 25+75=100, c’est à vous de vous simplifier les choses.

396 ÷ 100=?

396 ÷ 100=3.96. Divisier par 100 revient à bouger la virgule vers la gauche autant de fois que vous voyez de zéros.

15-7=?

15-7=8. Il vous suffit de penser aux additions. Que vous faut-il ajouter à 7 pour obtenir 15?

53+56=?

53+56=109. Pensez plutôt à 50+50+3+6=109.

7x300=?

7x300=2100. Multipliez 7x3, puis ajouter deux 0.

6x49=?

6x49=294. Pensez à vous simplifier la vie 6x50=300-6=294.

8x15=?

8x15=120. Facilitez-vous la vie! transformez de manière à calculer de tête rapidement et sans prise de tête: la moitié de 8 est égale 4, et doublez 15 donc 30, ainsi 4x30=120.

56 ÷ 8=?

56 ÷ 8=7. Pensez à l’envers. Qu’est-ce qui, multiplié par 8, donne 56?

56 ÷ 100=?

56 ÷ 100=0,56. Divisier par 100 revient à bouger la virgule vers la gauche autant de fois que vous voyez de zéros.

5+5=?

5+5=10. Pour notre dernière question, nous avons fait facile. Votre cerveau est sans doute fatigué.

À propos de HowStuffWorks Play

Qu'est-ce qu'un indice d'octane? Et comment utilisez-vous un nom propre? Heureusement pour vous, HowStuffWorks Play est là pour vous aider. Notre site web récompensé offre des explications fiables et faciles à comprendre sur le fonctionnement du monde. Qu'il s'agisse de quiz amusants qui font le bonheur de votre journée, de photographies ou de listes fascinantes, HowStuffWorks Play a quelque chose à offrir à tout le monde. Parfois, nous expliquons comment les choses fonctionnent, d’autres fois, nous vous posons la question, mais dans tous les cas, nous sommes toujours en train d'explorer au nom de l’amusement! Parce que l'apprentissage est amusant, restez avec nous!

Découvrir plus de quiz